Hanes ariannol Asthma and Lung UK
Rhif yr elusen: 326730
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.51m | £20.09m | £15.11m | £13.91m | £14.86m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.72m | £10.79m | £15.40m | £16.78m | £14.94m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £57.43k | N/A | £358.00k | £385.30k | £810.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.15m | £9.79m | £13.94m | £11.76m | £12.06m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £156.00k | £1.57m | £558.00k | £381.05k | £377.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.03m | £0 | £269.00k | £1.38m | £1.67m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £30.00k | £33.00k | £32.50k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £172.00k | £198.00k | £343.00k | £419.13k | £551.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £8.53m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.75m | £3.25m | £5.15m | £5.10m | £5.04m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.38m | £7.81m | £11.28m | £11.78m | £9.78m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.35m | £2.99m | £4.12m | £5.00m | £5.17m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £30.00k | £104.00k | £101.00k | £140.60k | £74.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.82m | £760.00k | £4.36m | £3.75m | £1.92m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £23.91k | £0 | £111.00k | £127.23k | £135.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.