ymddiriedolwyr THE COUNCIL FOR AWARDS OF ROYAL AGRICULTURAL SOCIETIES
Rhif yr elusen: 327030
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Julie Fitzpatrick OBE | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Janet Phillips | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|||||
Nicholas Martin Green | Ymddiriedolwr | 15 April 2021 |
|
|||||
Professor William Alexander Campbell McKELVEY OBE | Ymddiriedolwr | 07 April 2016 |
|
|
||||
Charles John Henning OBE | Ymddiriedolwr | 26 October 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.