Hanes ariannol INTERNATIONAL ALERT
Rhif yr elusen: 327553
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.68m | £17.66m | £19.37m | £25.28m | £19.22m | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.42m | £16.54m | £17.38m | £21.47m | £20.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £75.65k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £328.18k | £19.37m | £728.00k | £1.30m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.15m | £1.25m | £918.00k | £1.01m | £7.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £15.50m | £16.39m | £18.45m | £24.26m | £19.16m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £25.00k | £15.00k | £1.00k | £3.00k | £18.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £33.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £53.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £16.42m | £16.17m | £17.14m | £21.10m | £20.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £373.00k | £247.00k | £374.00k | £243.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £159.00k | £197.00k | £279.00k | £254.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £3.97m | £3.89m | £5.63m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.