ymddiriedolwyr THE CHARLES CLOSE SOCIETY FOR THE STUDY OF ORDNANCE SURVEY MAPS
Rhif yr elusen: 327618
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERALD DAVID LARMAN ZIERLER | Cadeirydd | 17 September 2012 |
|
|
||||
Ashley Carlisle Lawrence | Ymddiriedolwr | 08 August 2020 |
|
|
||||
Andrew John Darling | Ymddiriedolwr | 08 August 2020 |
|
|||||
Stuart James Dennison | Ymddiriedolwr | 11 May 2019 |
|
|||||
JOHN PAUL KING | Ymddiriedolwr | 23 May 2016 |
|
|||||
Bernard Joseph Anderson | Ymddiriedolwr | 30 May 2015 |
|
|||||
ANNE TAYLOR | Ymddiriedolwr | 11 July 2013 |
|
|
||||
Dr STEPHEN PHILIP BRAIM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR J M DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NICHOLAS DAVID KREBS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr RICHARD ROSS OLIVER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr ALEXANDER JAMES KENT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr ROBERT CHRISTOPHER WHEELER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.