Dogfen lywodraethu THE PRISON PHOENIX TRUST
Rhif yr elusen: 327907
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 25 JULY 1988 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 7 JULY 1997 AND 8 OCTOBER 2007 AND SCHEME OF 6 NOVEMBER 2007. AS AMENDED BY DEED DATED 10 NOV 2015
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE TRUST ARE TO ADVANCE THE EDUCATION OF AND REHABILITATE AND PROMOTE THE MENTAL AND MORAL IMPROVEMENT OF PRISONERS AND FORMER PRISONERS PRIMARILY IN THE UK AND EIRE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
UNITED KINGDOM
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.