Hanes ariannol DAFT AS A BRUSH CANCER PATIENT CARE CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 328432
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £618.62k | £505.04k | £570.34k | £997.40k | £840.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £578.62k | £557.05k | £696.95k | £839.53k | £941.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £353.90k | £274.52k | £280.40k | £865.80k | £711.04k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £45.14k | £638 | £9.04k | £35.61k | £44.63k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £210.00k | £215.00k | £205.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.58k | £9.54k | £9.01k | £9.03k | £9.10k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £5.34k | £66.90k | £86.97k | £75.46k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £7.89k | £149.70k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £546.45k | £510.19k | £597.89k | £731.28k | £877.22k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £32.17k | £46.86k | £99.06k | £108.25k | £64.65k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.66k | £2.65k | £2.40k | £2.78k | £2.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.