Hanes ariannol FRIENDS OF SANZ INSTITUTIONS
Rhif yr elusen: 328498
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £833.34k | £898.54k | £738.33k | £986.78k | £994.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £751.70k | £826.75k | £656.74k | £820.18k | £1.01m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £773.08k | £829.53k | £665.21k | £911.70k | £923.23k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £60.27k | £69.01k | £73.11k | £75.08k | £70.83k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £773.08k | £829.53k | £665.21k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £676.08k | £793.19k | £616.13k | £803.38k | £971.34k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £73.04k | £30.99k | £38.03k | £14.23k | £38.24k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £12.63k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £676.08k | £780.55k | £616.13k | £803.38k | £971.34k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £73.04k | £30.99k | £38.03k | £14.23k | £38.24k | |
|
Gwariant - Arall | £2.58k | £2.58k | £2.58k | £2.58k | £918 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.