ymddiriedolwyr MICHAELHOUSE UK TRUST
Rhif yr elusen: 328512
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Spence Sealy Smyth | Cadeirydd |
|
||||||||
RYAN MAREE | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||||
SCOTT WADESON | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||||
RAYMOND MKHULISI | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||||
Sean Craig Lumley | Ymddiriedolwr | 13 September 2016 |
|
|
||||||
Christopher Thomas Lamb | Ymddiriedolwr | 06 September 2016 |
|
|
||||||
Graham Rivers-Moore | Ymddiriedolwr | 03 April 2014 |
|
|
||||||
CHARLES DENTON MULINDER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.