Hanes ariannol FRIENDS OF BOURNE SCHOOL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1061599
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/09/2017 | 06/09/2018 | 06/09/2019 | 06/09/2020 | 06/09/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.36k | £3.54k | £4.11k | £2.17k | £623 | |
|
Cyfanswm gwariant | £874 | £2.21k | £1.22k | £1.42k | £5.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.