Hanes ariannol THE CASTELNAU CENTRE PROJECT
Rhif yr elusen: 1061637
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £245.74k | £237.20k | £210.53k | £266.42k | £243.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £246.62k | £219.93k | £206.45k | £235.85k | £256.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £51.13k | £51.13k | £42.10k | £43.23k | £32.13k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £571 | N/A | £923 | £25.05k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.