ymddiriedolwyr THE CATHEDRAL ARCHER PROJECT LIMITED
Rhif yr elusen: 1064818
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Kerslake | Ymddiriedolwr | 30 May 2024 |
|
|
||||
Lawrence Lewis Swycher | Ymddiriedolwr | 16 October 2023 |
|
|
||||
Charlotte Ann Shepherd | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
JOHN ROBERTS | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
Frances Anne Joel | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
Kevin Anthony Rhone | Ymddiriedolwr | 27 January 2022 |
|
|
||||
Richard Taylor | Ymddiriedolwr | 01 November 2020 |
|
|
||||
Karl Andrew Dalgleish | Ymddiriedolwr | 23 January 2020 |
|
|
||||
Surriya Falconer | Ymddiriedolwr | 15 March 2019 |
|
|
||||
Stephen Walter Kober | Ymddiriedolwr | 17 September 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.