Hanes ariannol WAI YIN SOCIETY
Rhif yr elusen: 1073437
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £615.19k | £604.35k | £765.72k | £773.46k | £888.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £608.66k | £640.45k | £651.83k | £747.03k | £822.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £205.23k | £210.98k | £333.92k | £15.00k | £513.95k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.82k | £21.83k | £63.65k | £366.34k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.01k | £5.92k | £2.95k | £2.00k | £7.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £15.37k | £11.06k | £13.01k | £15.80k | £25.59k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £587.69k | £578.13k | £739.94k | £746.37k | £846.68k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.07k | £8.44k | £7.71k | £7.56k | £7.39k | |
|
Incwm - Arall | £1.06k | £801 | £2.11k | £1.73k | £1.03k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £605.70k | £638.76k | £650.03k | £745.55k | £820.33k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.96k | £1.70k | £1.80k | £1.49k | £2.05k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.