Hanes ariannol THE QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION
Rhif yr elusen: 1062746
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.75m | £9.23m | £8.30m | £9.79m | £10.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.54m | £8.15m | £8.28m | £11.71m | £9.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.81m | £1.09m | £1.38m | £1.35m | £1.58m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £574.12k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £37.60k | £0 | £6.00k | £4.43k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.56m | £9.07m | £8.18m | £9.63m | £9.88m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £148.15k | £160.81k | £115.10k | £152.91k | £229.64k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £13.51m | £8.14m | £8.27m | £11.70m | £9.46m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £30.06k | £7.82k | £9.60k | £10.50k | £13.20k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £330.34k | £244.30k | £115.37k | £121.57k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £1 | £134.85k | £108.37k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £22.78k | £6.22k | £9.60k | £10.50k | £11.76k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £311 | £293 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.