Hanes ariannol LOWER URE CONSERVATION TRUST
Rhif yr elusen: 1078757
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (106 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £58.40k | £50.42k | £173.21k | £247.71k | £53.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.37k | £65.07k | £128.33k | £182.47k | £104.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £26.17k | £35.36k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.50k | N/A | £44.53k | £72.32k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.