Hanes ariannol TOT'S PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1063187
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £203.63k | £190.17k | £155.44k | £191.53k | £223.39k | |
|
Cyfanswm gwariant | £210.72k | £205.23k | £179.94k | £168.42k | £196.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £168.02k | £197.69k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.88k | £135 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.