Hanes ariannol WOODPECKERS NURSERY
Rhif yr elusen: 1064941
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/01/2019 | 06/01/2020 | 06/01/2021 | 06/01/2022 | 06/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £102.98k | £92.83k | £86.96k | £68.36k | £66.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £105.69k | £94.65k | £87.30k | £65.24k | £78.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £44.81k | £63.39k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £11.56k | £7.71k | £59.18k | £1.49k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.