Hanes ariannol ST MARY'S CHURCH EAST BERGHOLT PRESERVATION SOCIETY
Rhif yr elusen: 1063444
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (5 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.38k | £94.88k | £21.15k | £5.74k | £13.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.89k | £355 | £9.28k | £59.21k | £3.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.