Hanes ariannol OLD FELIXSTOWE NURSERY
Rhif yr elusen: 1063189
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £98.17k | £113.23k | £97.09k | £117.15k | £115.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £97.36k | £111.22k | £95.72k | £113.50k | £108.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £77.11k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £76.04k | £0 | N/A | £94.60k | £98.29k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.