ymddiriedolwyr LGBT FOUNDATION LTD
Rhif yr elusen: 1070904
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jax Effiong | Cadeirydd | 26 October 2019 |
|
|
||||
Selina Khunkhuna | Ymddiriedolwr | 21 October 2023 |
|
|
||||
Oscar Sharples | Ymddiriedolwr | 21 October 2023 |
|
|
||||
Ian Ambrose | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Eleanor Andrew | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Loic Laude | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Simon Mehigan | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Alexandra Kaye Herbert | Ymddiriedolwr | 11 November 2020 |
|
|
||||
Jason Kalugarama | Ymddiriedolwr | 26 October 2019 |
|
|
||||
Dr Michael Jonathan Hill | Ymddiriedolwr | 26 October 2019 |
|
|
||||
Simon Mark Bracewell | Ymddiriedolwr | 15 November 2017 |
|
|
||||
Smyth William Harper | Ymddiriedolwr | 18 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.