ymddiriedolwyr RAINBOW TRUST CHILDREN'S CHARITY
Rhif yr elusen: 1070532
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARK VICTOR CUNNINGHAM | Cadeirydd |
|
||||||
Laura Vaughan | Ymddiriedolwr | 02 November 2023 |
|
|
||||
Richard Rogerson | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||
Charles Edward Sermon | Ymddiriedolwr | 25 January 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Crighton | Ymddiriedolwr | 28 January 2020 |
|
|
||||
Jennifer Smithson | Ymddiriedolwr | 23 October 2019 |
|
|
||||
Andrew Honnor Mr | Ymddiriedolwr | 21 July 2016 |
|
|||||
CELIA JANE WOOLLETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.