Hanes ariannol OFF THE RECORD (SOUTH EAST HAMPSHIRE)
Rhif yr elusen: 1064275
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £276.34k | £346.80k | £363.63k | £320.17k | £461.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £256.41k | £257.36k | £298.63k | £331.29k | £435.10k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £53.40k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £6.95k | £17.11k | £10.84k | £1.46k | £110.68k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.