Hanes ariannol CROSSROADS IN EAST LANCASHIRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1064511
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £892.94k | £874.53k | £991.45k | £758.94k | £738.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £849.49k | £868.06k | £814.15k | £736.88k | £751.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £584.46k | £421.76k | £425.78k | £349.97k | £400.61k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £96.73k | £99.34k | £261.60k | N/A | £102.71k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £114.75k | £121.79k | £674 | £1.50k | £3.18k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £777.78k | £752.38k | £729.18k | £636.71k | £729.28k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £401 | £360 | £0 | £171 | £5.76k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £261.60k | £120.56k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £849.49k | £868.06k | £814.15k | £736.88k | £751.79k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £2.30k | £0 | £8.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.