ymddiriedolwyr IMPROVING LIVES PLYMOUTH
Rhif yr elusen: 1066776
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEREMY PRICHARD | Cadeirydd | 22 November 2016 |
|
|
||||
Kate Meredith | Ymddiriedolwr | 24 August 2023 |
|
|
||||
Stephen Waite | Ymddiriedolwr | 25 July 2022 |
|
|
||||
Emily Steed | Ymddiriedolwr | 15 February 2021 |
|
|
||||
Susan Mary Keaty | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
Tom Lea | Ymddiriedolwr | 11 December 2018 |
|
|
||||
Elaine Latham | Ymddiriedolwr | 21 May 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.