Dogfen lywodraethu JAMIAT UL MUSLIMIN, MANCHESTER
Rhif yr elusen: 1081649
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (45 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 02/02/2000 AS AMENDED ON 15/07/2012 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 26/07/2015 as amended on 18 Jan 2021 as amended on 10 Sep 2023 as amended on 10 Sep 2023
Gwrthrychau elusennol
(1) THE ADVANCEMENT OF THE ISLAMIC FAITH IN MANCHESTER (2) TO ADVANCE EDUCATION, IN PARTICULAR ISLAMIC EDUCATION, TO RELIEVE POVERTY AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE INHABITANTS OF MANCHESTER
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
MANCHESTER
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.