Hanes ariannol CWMNI PLAS GLYN'Y-WEDDW LIMITED
Rhif yr elusen: 1070495
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £777.40k | £846.83k | £1.13m | £1.54m | £918.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £843.85k | £855.58k | £623.39k | £828.27k | £938.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £30.00k | £42.00k | £595.16k | £156.19k | £9.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £98.06k | £111.81k | £534.47k | £281.15k | £155.82k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £16.96k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £677.01k | £732.51k | £590.58k | £1.23m | £743.91k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £162 | £187 | £114 | £42 | £462 | |
|
Incwm - Arall | £2.17k | £2.32k | £1.82k | £26.77k | £1.23k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £105.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £789.19k | £814.41k | £581.57k | £463.48k | £552.59k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £316.41k | £328.66k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.77k | £34.72k | £57.13k | £17.31k | £13.07k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £54.66k | £41.16k | £41.83k | £48.38k | £57.07k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.