ymddiriedolwyr THE SOMERSET MILITARY MUSEUM TRUST
Rhif yr elusen: 1064932
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Motum DL | Cadeirydd | 12 April 2023 |
|
|||||||||
Colonel Timothy Weeks OBE | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|||||||||
Sam Astill | Ymddiriedolwr | 30 March 2019 |
|
|
||||||||
Alan Barnett Jones | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|
||||||||
Veronica Matthews | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|||||||||
Brigadier Richard H D Toomey CBE DL | Ymddiriedolwr | 22 March 2018 |
|
|
||||||||
Lt Col Ian Corroyer | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||||||
MR TOM MAYBERRY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.