Hanes ariannol CYLCH MEITHRIN LLANFARIAN
Rhif yr elusen: 1066031
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.23k | £25.96k | £66.73k | £40.79k | £61.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.37k | £30.48k | £51.55k | £43.63k | £59.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £5.38k | £9.57k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.35k | £46.34k | N/A | £2.33k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.