ymddiriedolwyr THE MODERN HUMANITIES RESEARCH ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1064670
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR DEREK FREDERICK CONNON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr DANIELA OMLOR | Ymddiriedolwr | 23 July 2024 |
|
|||||
Dr Richard Neil Adelman | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
Dr Adam Paul Lind Hansen | Ymddiriedolwr | 24 February 2024 |
|
|
||||
Dr Sean Martin Williams | Ymddiriedolwr | 24 February 2024 |
|
|
||||
Professor Thomas Baldwin | Ymddiriedolwr | 13 May 2023 |
|
|
||||
Dr Jessica Mary Goodman | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
Dr Claire Noelle Moran | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Professor Muireann Mary Maguire | Ymddiriedolwr | 15 May 2021 |
|
|
||||
Dr Guillem Colom-Montero | Ymddiriedolwr | 13 February 2021 |
|
|
||||
Professor Simon Mark Dixon | Ymddiriedolwr | 17 October 2020 |
|
|
||||
Professor Ben Bollig | Ymddiriedolwr | 20 October 2018 |
|
|||||
JEREMY FRANCIS WONG | Ymddiriedolwr | 24 November 2016 |
|
|
||||
Professor Jonathan James Long | Ymddiriedolwr | 08 November 2016 |
|
|
||||
Dr Deborah Caroline Holmes | Ymddiriedolwr | 17 October 2015 |
|
|
||||
Dr Simon Rodway | Ymddiriedolwr | 17 October 2015 |
|
|
||||
Professor Duncan Graham Wheeler | Ymddiriedolwr | 11 October 2014 |
|
|
||||
PROFESSOR GUIDO BONSAVER | Ymddiriedolwr | 11 October 2014 |
|
|||||
Dr ANN MARIE LEWIS | Ymddiriedolwr | 06 May 2013 |
|
|
||||
PROFESSOR ANDREW HADFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Professor CHLOE EDWINA MAGDALEN PAVER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DOCTOR BARBARA BURNS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.