Hanes ariannol EMMAUS OXFORD
Rhif yr elusen: 1066618
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £874.42k | £928.03k | £1.26m | £1.19m | £1.71m | |
|
Cyfanswm gwariant | £793.46k | £772.50k | £850.99k | £987.69k | £1.05m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.50k | £30.99k | £39.72k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £157.73k | £246.19k | £579.81k | £323.66k | £691.89k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £402.52k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £445.18k | £0 | £408.56k | £576.46k | £668.52k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.48k | £788 | £34 | £821 | £34.56k | |
|
Incwm - Arall | £270.04k | £278.53k | £272.36k | £286.45k | £311.64k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £3.00k | £221.98k | £0 | £12.42k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £739.89k | £713.97k | £786.88k | £921.42k | £975.17k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £51.64k | £58.53k | £64.11k | £66.27k | £67.19k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.96k | £3.07k | £3.30k | £3.50k | £4.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.93k | £0 | £0 | £0 | £2.93k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.