ymddiriedolwyr CAMDEN ARTS CENTRE
Rhif yr elusen: 1065829
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guy Halamish | Cadeirydd | 10 November 2014 |
|
|
||||
Sarah Mackenzie | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|||||
Joshua Gaskin | Ymddiriedolwr | 09 December 2022 |
|
|
||||
Allison Katz | Ymddiriedolwr | 09 December 2022 |
|
|||||
JONATHAN SIMPSON | Ymddiriedolwr | 14 December 2020 |
|
|
||||
Tia Counts | Ymddiriedolwr | 24 February 2020 |
|
|
||||
James Earl Fobert | Ymddiriedolwr | 06 November 2017 |
|
|||||
MERISSA MARR | Ymddiriedolwr | 17 July 2017 |
|
|
||||
Porus Jungalwalla | Ymddiriedolwr | 15 May 2017 |
|
|
||||
Karen Sanig | Ymddiriedolwr | 20 February 2017 |
|
|||||
Anne Hardy | Ymddiriedolwr | 07 November 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.