Hanes ariannol DAVENTRY NORTH CONGREGATION OF JEHOVAH'S WITNESSES
Rhif yr elusen: 1066076
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.16k | £7.93k | £11.60k | £9.71k | £12.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.64k | £8.18k | £12.23k | £9.98k | £14.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.