Hanes ariannol LONDON, HAMMERSMITH CONGREGATION OF JEHOVAH'S WITNESSES
Rhif yr elusen: 1066226
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2016 | 01/04/2017 | 01/04/2018 | 01/04/2019 | 01/04/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.14k | £15.74k | £5.36k | £14.93k | £15.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.88k | £10.50k | £5.02k | £11.78k | £19.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.