Hanes ariannol GENERATE OPPORTUNITIES LTD
Rhif yr elusen: 1069548
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.60m | £1.58m | £1.48m | £1.41m | £1.54m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.52m | £1.56m | £1.37m | £1.67m | £1.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £907.00k | £1.10m | £1.19m | £1.12m | £1.16m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £133.00k | £138.00k | £143.00k | £118.47k | £55.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £21.59k | £47.77k | £96.69k | £125.01k | £179.76k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.56m | £1.54m | £1.38m | £1.29m | £1.36m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £557 | £183 | £36 | £18 | £102 | |
|
Incwm - Arall | £20.47k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.52m | £1.56m | £1.37m | £1.67m | £1.70m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £38.72k | £44.72k | £38.14k | £37.94k | £56.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.