Hanes ariannol EDGMOND CONGREGATION OF JEHOVAH'S WITNESSES
Rhif yr elusen: 1066545
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.32k | £11.90k | £7.72k | £15.46k | £13.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.22k | £12.27k | £6.89k | £16.35k | £12.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.