Hanes ariannol THE FRIENDS OF MUDEFORD JUNIOR SCHOOL
Rhif yr elusen: 1066923
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/05/2018 | 01/05/2019 | 01/05/2020 | 01/05/2021 | 01/05/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.77k | £11.88k | £11.58k | £1.02k | £1.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.45k | £9.71k | £9.49k | £2.12k | £4.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.