Dogfen lywodraethu Indigenous People
Rhif yr elusen: 1069447
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (10 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 7TH APRIL 1997, AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS PASSED 18TH NOVEMBER 1997, 11TH APRIL 1998 AND 30TH APRIL 1998. as amended on 01 Dec 2021
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION IN AFRICA, THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE PARTICULARLY IN INDIGENOUS CULTURES AND IN WAYS WHICH WILL ENABLE YOUNG PEOPLE TO GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND AS MEMBERS OF SOCIETY THEREBY PROMOTING GOOD CITIZENSHIP IN LOCAL COMMUNITIES IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
AFRICA, THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.