Hanes ariannol HOPE CONSULTANTS INTERNATIONAL LTD
Rhif yr elusen: 1068356
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.07m | £1.26m | £1.32m | £1.21m | £1.51m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.00m | £1.47m | £963.00k | £1.12m | £2.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £968.47k | £1.09m | £1.17m | £1.12m | £1.32m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £78.04k | £93.22k | £84.88k | £72.86k | £178.90k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.93k | £6.56k | £2.96k | £2.56k | £4.99k | |
|
Incwm - Arall | £12.60k | £63.78k | £61.63k | £20.79k | £1.24k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.00m | £1.47m | £963.00k | £1.11m | £2.24m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £8.10k | £8.09k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.35k | £4.99k | £5.10k | £5.41k | £5.58k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £57.66k | £56.92k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £8.10k | £8.09k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.