ymddiriedolwyr SIBFORD SCHOOL
Rhif yr elusen: 1068256
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuart Fowler | Cadeirydd | 01 July 2023 |
|
|
||||
Jacqueline Dark | Ymddiriedolwr | 24 May 2024 |
|
|
||||
Edward Swanwick | Ymddiriedolwr | 24 May 2024 |
|
|
||||
Bethan Whitaker | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Christopher Gaskell | Ymddiriedolwr | 19 March 2022 |
|
|
||||
Stephen Kaim-Caudle | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Margaret Virginia Morrow Guy | Ymddiriedolwr | 02 March 2019 |
|
|
||||
Anita Jayne March | Ymddiriedolwr | 02 March 2019 |
|
|
||||
Roger Chapman | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.