Hanes ariannol GAY ADVICE DARLINGTON
Rhif yr elusen: 1070857
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £71.62k | £69.90k | £64.32k | £51.96k | £58.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.31k | £75.87k | £52.55k | £51.39k | £53.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £8.94k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £10.97k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.