ymddiriedolwyr BLACKBIRD RED ROSE PRODUCTIONS
Rhif yr elusen: 1068789
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicole Guarino | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||
Jack Ram Chatterton | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
Christopher Hubert Fogg | Ymddiriedolwr | 12 November 2021 |
|
|
||||
Dane Jeremy Hurst | Ymddiriedolwr | 04 June 2020 |
|
|
||||
Jennifer Christine Young | Ymddiriedolwr | 04 June 2020 |
|
|
||||
Ben Frith | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|
||||
Iain Harvey | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
Jeremy Newton | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
PAULA HAMMOND | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.