Hanes ariannol ADAPT (NORTH EAST)
Rhif yr elusen: 1072632
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £747.31k | £791.93k | £922.10k | £1.00m | £1.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £94.79k | £807.60k | £883.22k | £949.46k | £1.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £62.04k | £490.00k | N/A | £584.99k | £85.27k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £538.51k | N/A | £118.86k | N/A | £543.66k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.93k | £2.12k | £118.86k | £18.94k | £1.56k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £19.76k | £11.61k | £0 | £0 | £23.81k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £686.39k | £662.40k | £803.24k | £983.10k | £976.83k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £39.23k | £40.30k | £0 | £0 | £70.55k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £500 | £0 | £0 | £3.60k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £94.79k | £807.60k | £883.22k | £949.46k | £1.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £250.61k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.17k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.