Hanes ariannol THE TOWER HOUSE SCHOOL CHARITABLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1068844
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.87m | £2.74m | £2.77m | £2.98m | £2.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.36m | £2.41m | £2.43m | £2.57m | £2.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £48.58k | £9.21k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £23.48k | £49.58k | £15.21k | £79.89k | £44.68k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £4.36k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.76m | £2.56m | £2.64m | £2.76m | £2.80m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £79.23k | £76.15k | £58.15k | £42.89k | £12.98k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £46.55k | £59.30k | £96.84k | £70.70k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.32m | £2.36m | £2.39m | £2.54m | £2.84m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £17.25k | £45.62k | £41.91k | £29.90k | £34.20k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.32k | £17.86k | £18.82k | £18.82k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £17.25k | £23.24k | £27.57k | £12.76k | £6.06k | |
|
Gwariant - Arall | £24.80k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.