Hanes ariannol MIND BLMK
Rhif yr elusen: 1068724
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (7 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.02m | £990.34k | £1.25m | £1.87m | £1.93m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.04m | £982.34k | £1.06m | £1.50m | £1.87m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £211.97k | £455.97k | £764.46k | £1.24m | £1.63m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £221.73k | £54.94k | £72.11k | £24.08k | £19.94k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £92.32k | £202.70k | £153.98k | £192.20k | £158.23k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £548 | £1.04k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £924.25k | £782.25k | £1.09m | £1.68m | £1.74m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.92k | £4.35k | £2.91k | £1.67k | £3.98k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £31.66k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £1.00k | £5.00k | £0 | £20.00k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.04m | £912.94k | £962.79k | £1.42m | £1.81m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £715 | £63.46k | £84.16k | £68.97k | £52.24k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.30k | £6.50k | £6.90k | £11.00k | £15.17k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £5.94k | £10.77k | £11.00k | £11.40k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.