ymddiriedolwyr 33RD OXFORD (KIDLINGTON) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 1068248
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (76 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW INNES | Cadeirydd |
|
|
|||||
Elery Pellagatti | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|
||||
Shaun Kendall | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Benjamin Smith | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|||||
Tracy Samantha Rampton | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Marianne Gregson | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Tracy Lavender | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Jonathan Bagnall | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Ben Hunt | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Gary Hewer | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Lucille Worth | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Nicholas Rhymes | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Rachel Cox | Ymddiriedolwr | 14 May 2020 |
|
|
||||
William Butcher | Ymddiriedolwr | 14 May 2020 |
|
|
||||
Mark Rushby | Ymddiriedolwr | 14 May 2020 |
|
|
||||
GILES PULESTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RON SHEWRY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LONNIE BOGGS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL HOPCRAFT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID JONATHAN EYLES | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MARGARET ANN BOGGS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.