Hanes ariannol EUROPEAN MISSIONARY FELLOWSHIP
Rhif yr elusen: 1071823
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £659.14k | £856.02k | £942.12k | £2.60m | £997.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £709.01k | £712.50k | £711.30k | £2.09m | £1.53m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £615.14k | £793.63k | £878.29k | £2.52m | £911.67k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £42.41k | £62.09k | £63.42k | £72.43k | £85.03k | |
|
Incwm - Arall | £1.60k | £294 | £408 | £546 | £1.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £33.09k | £152.17k | £249.00k | £63.69k | £41.57k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £584.05k | £588.28k | £583.75k | £1.98m | £1.41m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £124.96k | £124.22k | £127.19k | £107.48k | £114.69k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.86k | £3.04k | £3.95k | £10.00k | £12.71k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £211.80k | £147.06k | £194.14k | £820.51k | £496.31k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £370 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.