ymddiriedolwyr FRIENDS OF BISHOP'S CASTLE LIBRARY
Rhif yr elusen: 1068901
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Price | Cadeirydd | 26 November 2014 |
|
|
||||
Rachel Katherine Hawes | Ymddiriedolwr | 02 December 2021 |
|
|
||||
Iris Briscoe | Ymddiriedolwr | 27 November 2019 |
|
|
||||
ruth houghton | Ymddiriedolwr | 15 September 2016 |
|
|
||||
Sue Willmer | Ymddiriedolwr | 13 January 2016 |
|
|
||||
Pat Morrison | Ymddiriedolwr | 02 December 2015 |
|
|
||||
Alison Gouldstone | Ymddiriedolwr | 26 October 2015 |
|
|
||||
JANE MORRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.