Hanes ariannol DIABETES RESEARCH & WELLNESS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1070607
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.51m | £1.67m | £1.69m | £1.77m | £1.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.98m | £1.67m | £1.90m | £2.03m | £1.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £22.72k | £20.55k | £48.23k | £122.46k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.25m | £1.52m | £1.55m | £1.59m | £1.21m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £16.29k | £8.00k | £15.22k | £12.87k | £44.96k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £225.08k | £131.30k | £119.66k | £149.48k | £350.16k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £11.91k | £6.10k | £250 | £2.70k | £29.06k | |
|
Incwm - Arall | £3.75k | £8.23k | £4.87k | £12.46k | £20.78k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £317.80k | £749.81k | £882.54k | £820.55k | £524.63k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.69m | £1.41m | £1.59m | £1.64m | £1.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £292.10k | £266.00k | £311.13k | £390.94k | £378.65k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £41.75k | £17.99k | £15.37k | £22.63k | £23.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £474.11k | £336.13k | £372.94k | £275.93k | £311.34k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.