ymddiriedolwyr BROMLEY VOLUNTARY SECTOR TRUST
Rhif yr elusen: 1077278
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER JOHN AYRES | Cadeirydd | 01 June 2020 |
|
|
||||
Caroline Gomm | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|||||
Elizabeth McGowan | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Sumeet Jalan | Ymddiriedolwr | 08 May 2024 |
|
|
||||
Karl John Kelledy | Ymddiriedolwr | 13 March 2024 |
|
|
||||
Councillor Sam Dunning Webber | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
ANGELA WILKINS | Ymddiriedolwr | 14 March 2023 |
|
|||||
Elliot Marc Lewis | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.