Hanes ariannol MANCHESTER YOUNG LIVES LTD
Rhif yr elusen: 1070668
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.69m | £1.57m | £1.30m | £915.50k | £815.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.64m | £1.68m | £1.12m | £1.01m | £740.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £630.42k | £667.32k | £599.07k | £398.33k | £375.22k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £27.15k | £27.05k | £38.42k | £72.32k | £227.60k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £21.48k | £19.08k | £110.69k | £44.71k | £33.73k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £133.87k | £24.86k | £49.33k | £87.29k | £203.34k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.53m | £1.52m | £1.14m | £782.95k | £574.31k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £553 | £1.54k | £953 | £547 | £4.18k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.63m | £1.67m | £1.11m | £989.79k | £727.70k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.98k | £15.56k | £15.03k | £15.46k | £13.18k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.32k | £0 | £10.11k | £8.47k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.