ymddiriedolwyr SPIRITUAL ASSEMBLY OF THE BAHA'IS OF THE CITY OF WESTMINSTER
Rhif yr elusen: 1069343
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Badri Amouzandeh Houshidar | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
Shirin King | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Leila Aghdassi Jiwnani | Ymddiriedolwr | 20 February 2020 |
|
|
||||
Nabil Tesfay | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|
||||
Shabnam Rahnema | Ymddiriedolwr | 21 April 2018 |
|
|
||||
Houman Houshidar | Ymddiriedolwr | 21 April 2018 |
|
|
||||
LESLEY TAHERZADEH O'MARA | Ymddiriedolwr | 31 January 2013 |
|
|
||||
SIDHARTH JIWNANI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SURAT BAYAT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.